-
Главная
/
Пользователи
/
Kairo_Sainen
/
Скрыть объявление
Уважаемые игроки!
На форуме открыты заявления на:
Лидера фракции:
опг. Хади-Такташ, опг. Тукаевские
Лидера фракции:
Министерства Здравоохранения
Лидера фракции:
СМИ
Лидера фракции:
УГИБДД
Kairo_Sainen
Участник, Мужской
- Последняя активность Kairo_Sainen:
- 31 авг 2018
- Загрузка...
- Загрузка...
-
О себе
- Пол:
- Мужской
- День рождения:
- Май 15
Взаимодействовать
Подпись
IC
Номер телефона: 132979
Лет в области: 19
Возраст: 35
Наркозависимость: Отсутствует
Место проживания: Отсутствует
Военный билет
Отличная выписка из тира
OOC
Support
08.08.2016 - 19.08.2016 (ПСЖ +2800 ответов)
опг "Хади-Такташ" (сейчас Итальянская мафия) - Бригадник (1 ранг)
опг "Хади-Такташ" (сейчас Итальянская мафия) - Смотрящий (3 ранг)
опг "Хади-Такташ" (сейчас Итальянская мафия) - Бывалый (6 ранг)
опг "Хади-Такташ" (сейчас Итальянская мафия) - Вор в законе (8 ранг)
ПСЖ (ушёл с лидером) 27.06.2016 - ???
опг "Тукаевские" (сейчас Якудза) - Бригадник (1 ранг)
опг "Тукаевские" (сейчас Якудза) - Фраер (4 ранг)
ПСЖ (переход в другую фракцию) ??? - ???
Автошкола - Стажёр (1 ранг)
Автошкола - Консультант (2 ранг)
ПСЖ (переход в другую фракцию) 11.07.2016 - 11.07.2016
ГИБДД - Кадет (1 ранг)
ПСЖ (некачественный состав) 11.07.2016 - 12.07.2016
Администрация Батырево - Охранник (1 ранг)
Администрация Батырево - Адвокат (4 ранг)
ПСЖ (некачественный состав и лидер) 12.07.2016 - 13.07.2016
Казино - Крупье (1 ранг)
ПСЖ (неадекватное начальство) 14.07.2016 - 15.07.2016
опг "Суконка" - Бригадник (1 ранг)
опг "Суконка" - Вор в законе (8 ранг)
ПСЖ (ссора с другим заместителем) 15.07.2016 - 22.07.2016
Автошкола - Консультант (2 ранг)
Автошкола - Экзаменатор (3 ранг)
Автошкола - Координатор (5 ранг)
Автошкола - Менеджер (6 ранг)
ПСЖ (переход в другую фракцию) 22.07.2016 - 25.07.2016
опг "Суконка" - Вор в законе (8 ранг) восстановлен
опг "Суконка" - Вор в законе/Глава БСО (8 ранг+)
ПСЖ (завязал с нелегальными фракциями) 25.07.2016 - 27.07.2016
Автошкола - Менеджер (6 ранг) восстановлен
Автошкола - Заместитель директора (7 ранг)
ПСЖ (переход в другую фракцию) 28.07.2016 - 04.08.2016
Армия "Мотострелковые Войска" - Рядовой (1 ранг)
ПСЖ (закончил ознакомление с фракцией) 05.08.2016 - 07.08.2016
Итальянская Мафия - Новицио (1 ранг)
Итальянская Мафия - Ассосиато (2 ранг)
ПСЖ (переход в другую фракцию) 09.08.2016 - 10.08.2016
Администрация президента - Адвокат (5 ранг)
Администрация президента - Министр обороны (8 ранг)
ПСЖ (перевод, ушёл от нового лидера - Ивана Лодки) 10.08.2016 - 23.08.2016
Армия "Мотострелковые Войска" - Прапорщик (6 ранг)
ПСЖ (возвращаюсь на Министра Обороны при лидере - Иване Голубенко) 23.08.2016 - 23.08.2016
Администрация президента - Министр обороны (8 ранг)
ПСЖ (официальный уход с поста Министра Обороны, завершение карьеры в АП) 23.08.2016 - 27.08.2016
Армия "Мотострелковые Войска" - Капитан/Командир ПАТ (11 ранг+)
Армия "Мотострелковые Войска" - Майор/Командир ПАТ (12 ранг+)
ПСЖ (переход в другую фракцию) 27.08.2016 - 09.09.2016
Радиостанция г. Арзамас - Редактор (5 ранг)
ПСЖ (переход в другую фракцию) 09.09.2016 - 15.09.2016
Полиция Южного - Подполковник/Командир ОМОН (11 ранг+)
Полиция Южного - Подполковник (11 ранг)
Неактив 15.09.2016 - ???
Якудза - Со-Хомбутене (8 ранг)
ПСЖ (Уход с лидером) ??? - ???
Администрация Президента - Министр Внутренних дел (7 ранг)
ПСЖ (Неадекватный лидер) 15.10.2016 - 18.10.2016
ГИБДД - Майор (10 ранг)
ПСЖ (Ушёл с сервера)
19.10.2016 - ???
Военно-Воздушные Силы - Подполковник (13 ранг)
Военно-Воздушные Силы - Полковник (14 ранг)
ПСЖ (Ушёл с сервера)
07.03.2017 - ???
***В трудовой книжке я ничего не пропускал, здесь расписаны переходы между всеми рангами!!!